经济政法系国际经济与贸易党支部预备党员转正名单的公示
为严把党员“入口”关,保证新党员质量,增加发展党员工作的透明度,防止和克服发展党员工作的不正之风,根据中组部的要求,现将拟转正的预备党员的基本情况公示如下,请广大师生员工对以下公示对象进行监督。
序号
|
姓名
|
性
别
|
民族
|
出生
年月
|
专业
班级
|
职务
|
申请入党
时间
|
推优
时间
|
预备党员
时间
|
1
|
刘芳宏
|
女
|
壮
|
1992年5月
|
国际经济与贸易
|
无
|
2011年
10月12日
|
2012年4月23日
|
2013年5月30日-2014年5月29日
|
2
|
郭家琛
|
女
|
汉
|
1991年10月
|
国际经济与贸易
|
副班长
|
2011年
10月1日
|
2012年4月23日
|
2013年5月30日-2014年5月29日
|
3
|
蒋琼
|
女
|
汉
|
1991年9月
|
国际经济与贸易
|
纪律委员
|
2011年10月11日
|
2012年4月23日
|
2013年5月30日-2014年5月29日
|
4
|
成雨玲
|
女
|
汉
|
1991年10月
|
国际经济与贸易
|
纪律委员
|
2011年10月12日
|
2012年4月23日
|
2013年5月30日-2014年5月29日
|
5
|
熊德兴
|
女
|
汉
|
1993年10月
|
国际经济与贸易
|
班长
|
2011年10月13日
|
2012年4月23日
|
2013年5月30日-2014年5月29日
|
6
|
林小华
|
男
|
汉
|
1993年4月
|
国际经济与贸易
|
无
|
2011年10月12日
|
2012年4月23日
|
2013年5月30日-2014年5月29日
|
7
|
李仁余
|
女
|
汉
|
1993年3月
|
国际经济与贸易
|
团支书
|
2011年9月20日
|
2012年4月23日
|
2013年5月30日-2014年5月29日
|
8
|
谢宗艳
|
女
|
汉
|
1993年4月
|
国际经济与贸易
|
文艺委员
|
2011年10月5日
|
2012年4月23日
|
2013年5月30日-2014年5月29日
|
9
|
李娅君
|
女
|
汉
|
1992年11月
|
国际经济与贸易
|
年级长
|
2011年10月5日
|
2012年4月23日
|
2013年5月30日-2014年5月29日
|
10
|
刘梅
|
女
|
汉
|
1994年2月
|
国际经济与贸易
|
无
|
2012年2月11日
|
2012年2月21日
|
2013年5月15日-2014年5月15日
|
公示期为一周,时间从2014年05月22日至2014年05月29日,以便广泛听取师生员工的意见。如对上述公示对象有异议,请以书面形式并署名向经济政法系党总支或学生工作处反映。群众如实反映公示对象的有关问题受法律保护。
联系方式:院组织宣传部电话:0773-8993663
经济政法系党总支电话:0773-3698589
特此公告
广西师范大学漓江学院经济政法系党总支
二〇一四年五月二十二日